董 偉 男,漢族,1944年3月生,遼寧省新民縣人。中共黨員。畢業(yè)于東北工學院(今東北大學)。
1968年大學畢業(yè)后分配到鞍鋼第三煉鋼廠任鑄錠車間檢驗員、團支部書記。1973年4月任鞍鋼第三煉鋼廠宣傳科干事、副科長。1976年4月后,歷任中共鞍山市委辦公廳綜合處干事、副處長。1982年1月任中共鞍山市高壓容器廠委員會副書記。1983年9月后,歷任中共鞍山市委政策研究室副主任,市委組織部副部長,市委常委、組織部部長。1990年7月任中共鞍山市委副書記兼組織部長。1993年1月兼任市人大常委會主任。1994年2月任中共鞍山市委副書記,鞍山市市長。1995年5月任中共鞍山市委書記。1997年11月,調任遼寧省人民政府秘書長。2003年1月當選遼寧省人大常委會內務司法委員會主任委員。
2011年1月因病在鞍山逝世,終年68歲。
----選自《鞍山名人譜》(2014年6月鞍山市檔案局出版)
董 偉 男,漢族,1944年3月生,遼寧省新民縣人。中共黨員。畢業(yè)于東北工學院(今東北大學)。
1968年大學畢業(yè)后分配到鞍鋼第三煉鋼廠任鑄錠車間檢驗員、團支部書記。1973年4月任鞍鋼第三煉鋼廠宣傳科干事、副科長。1976年4月后,歷任中共鞍山市委辦公廳綜合處干事、副處長。1982年1月任中共鞍山市高壓容器廠委員會副書記。1983年9月后,歷任中共鞍山市委政策研究室副主任,市委組織部副部長,市委常委、組織部部長。1990年7月任中共鞍山市委副書記兼組織部長。1993年1月兼任市人大常委會主任。1994年2月任中共鞍山市委副書記,鞍山市市長。1995年5月任中共鞍山市委書記。1997年11月,調任遼寧省人民政府秘書長。2003年1月當選遼寧省人大常委會內務司法委員會主任委員。
2011年1月因病在鞍山逝世,終年68歲。
----選自《鞍山名人譜》(2014年6月鞍山市檔案局出版)